Karsten Erfort
Erhvervsaktiv siden: | 17. jul. 2016 (8 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Sandby handel (Ejer) |
Største overskud: | 57' DKK E-ammo ApS (Nu: Genladning Danmark ApS) (2020) |
Største underskud: | -409' DKK E-ammo ApS (Nu: Genladning Danmark ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 78' DKK E-ammo ApS (Nu: Genladning Danmark ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af Genladning Danmark ApS (5 år 10 måneder) |
Seed: 63148971
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2016 hos Sandby handel i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Karsten Erfort der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Karsten i 7 måneder, før stoppet d. 22. februar 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. februar 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Genladning Danmark ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Erfort Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (2)
-
Genladning Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2018 -
Erfort Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Erfort Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
Erfort Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
E-ammo ApS (Nu: Genladning Danmark ApS) (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.11.2018
Registreringsdato: 26.11.2018
Blå bog (fortsat)
Karsten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.11.2018 - 25.11.2018
Reel ejer
14.11.2018 - 25.11.2020
Direktør
14.11.2018 - Stadig aktiv
Ejer
26.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.11.2020 - 14.12.2023
Reel ejer
15.12.2023 - 31.01.2024
Reel ejer
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Reel ejer
01.01.2021 - 15.07.2023
Ejer og Direktør
01.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
17.07.2016 - 22.02.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Karsten Erfort er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Erfort Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 0' DKK. Gennem holdingselskabet Erfort Holding ApS har Karsten derfor også andele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Karsten Erfort, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor E-ammo ApS (Nu: Genladning Danmark ApS) kunne fremvise et overskud på 57' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor E-ammo ApS (Nu: Genladning Danmark ApS) kunne fremvise et underskud på 409' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 409' DKK (E-ammo ApS (Nu: Genladning Danmark ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Erfort Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -793' DKK (E-ammo ApS (Nu: Genladning Danmark ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Claus Martin Stechnik.