Mathias Toftegård Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 16. aug. 2016 (8 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TOFTEGÅRD (Ejer) |
Største overskud: | 3.191' DKK MS Toftegård ApS (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.322' DKK MS Toftegård Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 1.618' DKK MS Toftegård ApS (2022) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos MS Toftegård ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TOFTEGÅRD (4 år 4 måneder) |
Seed: 584478888
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2016 ved TOFTEGÅRD (tidligere House N' Garden) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mathias Toftegård Andersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mathias i 4 år 4 måneder, før stoppet den 31. december 2020.
Virksomheden opererede indenfor landskabspleje. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. Toftegård Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
MS Toftegård Holding ApS
Via M. Toftegård Holding ApS -
MS Toftegård ApS
Via MS Toftegård Holding ApS -
Gismap ApS
Via MS Toftegård Holding ApS -
Vandbox ApS
Via MS Toftegård Holding ApS -
GrønTek ApS
Via MS Toftegård Holding ApS -
SmartBrønd ApS
Via GrønTek ApS -
DJ Klimadata Komplementar ApS
Via SmartBrønd ApS -
DJ Klimadata P/S
Via DJ Klimadata Komplementar ApS
Direktørposter (4)
-
MS Toftegård ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2021 -
MS Toftegård Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2021 -
M. Toftegård Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2021 -
Vandbox ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Vandbox ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.10.2023
Registreringsdato: 24.10.2023 -
MS Toftegård Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.02.2021
Registreringsdato: 06.02.2021 -
MS Toftegård ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.02.2021
Registreringsdato: 06.02.2021
Blå bog (fortsat)
Mathias har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
06.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.02.2023 - 20.08.2024
Ejerandel: 33% -
Reel ejer
24.10.2023 - 30.12.2023
Direktør
24.10.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
06.02.2021 - 06.02.2021
Reel ejer og Direktør
06.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
04.02.2021 - 06.02.2021
Direktør og Reel ejer
04.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mathias Toftegård Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M. Toftegård Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.248' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet MS Toftegård Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mathias Toftegård Andersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MS Toftegård ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.191' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 258' DKK (MS Toftegård ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.262' DKK (MS Toftegård Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.248' DKK (M. Toftegård Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mathias' netværk er Stig Olesen.