Jørgen Bek Weiss Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 2016 (8 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MEQU A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.670' DKK MEQU A/S (2015) |
Største underskud: | -10.334' DKK MEQU A/S (2021) |
Største egenkapital: | 36.905' DKK MEQU A/S (2019) |
Største gæld: | 27.674' DKK LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB (2021) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB (6 år 4 måneder) |
Seed: 1402472920
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2016 i MEQU A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Bek Weiss Hansen i 3 måneder, inden stoppet d. 9. december 2016.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 7.693' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB
Ejerandel: 10-14.99%
Bestyrelsesposter (3)
-
LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2018 -
C.R. STEGLICH & CO. A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.10.2018 -
DARESCO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.05.2022
Registreringsdato: 23.05.2022 -
LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.05.2022
Registreringsdato: 22.05.2022 -
DARESCO A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
28.05.2018 - 22.05.2022
Bestyrelsesmedlem
28.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
23.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2016 - 09.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Bek Weiss Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB der præsenterede et overskud på 2.417' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 4 måneder fra 2018 til i dag hos LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.339' DKK (LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.693' DKK (MEQU A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.442' DKK (MEQU A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.562' DKK (LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Per Jørgen Nielsen.