Lars Hjortshøj Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | Ingeniør Huse A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 25.287' DKK Envatek ApS (2023) |
Største underskud: | -35' DKK Familien Jacobsen Holding IVS (Nu: Familien Jacobsen Holding ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 71.645' DKK Envatek ApS (2023) |
Største gæld: | 41.839' DKK VAND OG TEKNIK A/S (2021) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos VAND OG TEKNIK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Familien Jacobsen Holding ApS (8 år) |
Seed: 173310540
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2016 i Ingeniør Huse A/S (tidligere Ingeniør Huse Energi ApS) som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Lars Hjortshøj Jacobsen i 7 år 5 måneder, inden stoppet d. 31. januar 2024.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 17.581' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Familien Jacobsen Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Familien Hjortshøj Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
LTJ Invest ApS
Via Familien Hjortshøj Holding ApS -
Envatek Invest ApS
Via LTJ Invest ApS -
Envatek ApS
Via Envatek Invest ApS -
A. VØLUND & SØN ANLÆG ApS
Via Envatek ApS -
AVOS A/S
Via A. VØLUND & SØN ANLÆG ApS -
AVOS-Onsite ApS
Via A. VØLUND & SØN ANLÆG ApS -
VAND OG TEKNIK A/S
Via Envatek ApS -
LM Byg og Vand & Teknik konsortiet I/S
Via VAND OG TEKNIK A/SIkke offentliggjort -
LM Byg og Vand & Teknik Greve I/S
Via VAND OG TEKNIK A/SIkke offentliggjort -
SKATEK A/S
Via Envatek ApS -
ATES A/S
Via Envatek ApS -
Envatek Ejendomme ApS
Via Envatek ApS
Direktørposter (4)
-
Familien Jacobsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2016 -
ATES A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2017 -
LTJ Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2020 -
Familien Hjortshøj Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
LTJ Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2020 -
Envatek Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2020 -
Ejendomsfonden Kulturgrunden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
Ejendomsfonden Kulturgrunden
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
ATES A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2022
Registreringsdato: 08.03.2022 -
Ingeniør Huse A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2022
Registreringsdato: 08.03.2022
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
11.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
09.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via LTJ Invest ApS -
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 76,19% -
Stifter, Direktør og Ejer
26.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lars Hjortshøj Jacobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Familien Hjortshøj Holding ApS (52% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.243' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet LTJ Invest ApS (76,19%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Lars Hjortshøj Jacobsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Lars Hjortshøj Jacobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Envatek ApS der præsenterede et overskud på 15.027' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 9 måneder fra 2020 til i dag hos LTJ Invest ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 25.287' DKK (Envatek ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.645' DKK (Envatek ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.033' DKK (Envatek Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Dagmar Bruus Hjortshøj Jacobsen.