Nikolaj Higham Schlüter
Erhvervsaktiv siden: | 31. aug. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | NHS Invest ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.811' DKK NHS Invest ApS (2021) |
Største underskud: | -460' DKK LEA-R-N ApS (Nu: LEA-R-N A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 24.452' DKK NHS Invest ApS (2023) |
Største gæld: | 4.638' DKK LEA-R-N ApS (Nu: LEA-R-N A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LEA-R-N ApS (Nu: LEA-R-N A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NHS Invest ApS (8 år) |
Seed: 1317131957
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2016 ved NHS Invest ApS med titlen som Ejer og Direktør. Nikolaj Higham Schlüter erhvervede virksomheden NHS Invest ApS d. 31. august 2016. Nikolaj har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Direktør har Nikolaj nu bestreddet i 8 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 8 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 1.463' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NHS Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Glambjerg Invest ApS
Via NHS Invest ApS -
HEDENSTED BYMIDTE A/S
Via Glambjerg Invest ApS -
Ejendomsselskabet Hornsyld ApS
Via Glambjerg Invest ApS -
Ejendomsselskabet Nr. Vilstrup ApS
Via Glambjerg Invest ApS -
DURAS A/S
Via Glambjerg Invest ApS -
DURAS - RÅDHUSCENTRET 31, VOJENS ApS
Via DURAS A/S -
DURAS - GAMMELBRO, BILLUND ApS
Via DURAS A/S -
Latinerparken, Vejle A/S
Via DURAS A/S
Direktørposter (1)
-
NHS Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
LEA-R-N A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
EQ Learning A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
EQ Learning A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
Elevaid ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.03.2023
Registreringsdato: 21.03.2023
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
31.08.2016 - Stadig aktiv
Direktør
20.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2024 - 19.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
22.02.2019 - 21.03.2023
Ejerandel: 100%
Nikolaj Higham Schlüter er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NHS Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24.452' DKK. Igennem holdingselskabet NHS Invest ApS har Nikolaj derfor også ejerandele i Glambjerg Invest ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Nikolaj Higham Schlüter, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor NHS Invest ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.811' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Elevaid ApS kunne offentliggøre et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.463' DKK (NHS Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.452' DKK (NHS Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.539' DKK (LEA-R-N ApS (Nu: LEA-R-N A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Nikolaj' netværk er Merete Schlüter.