Miguel-Einar Gomez Sjunnesson
Erhvervsaktiv siden: | 2. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | Menzies Aviation Denmark Lounges A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.997' DKK Menzies Aviation Denmark Lounges A/S (2019) |
Største underskud: | -1.925' DKK Menzies Aviation Denmark Lounges A/S (2022) |
Største egenkapital: | 5.905' DKK Menzies Aviation Denmark Lounges A/S (2019) |
Største gæld: | 22.510' DKK Menzies Aviation Denmark Lounges A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Menzies Aviation Denmark Lounges A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Menzies Aviation Denmark Lounges A/S (6 år 4 måneder) |
Seed: 790565535
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2016 hos Menzies Aviation Denmark Lounges A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Miguel-Einar Gomez Sjunnesson i 1 år 2 måneder, før stoppet d. 1. december 2017.
Nu arbejder virksomheden med serviceydelser i forbindelse med luftfart. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.687' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Menzies Aviation Denmark Lounges A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.05.2018
Tidslinje (5)
-
Menzies Aviation Denmark Lounges A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2018
Registreringsdato: 08.05.2018 -
Menzies Aviation Denmark Lounges A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2018
Registreringsdato: 07.05.2018 -
Menzies Aviation Denmark Lounges A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2017
Registreringsdato: 01.12.2017
Blå bog (fortsat)
Miguel-Einar Gomez Sjunnesson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos Menzies Aviation Denmark Lounges A/S der præsenterede et overskud på 3.997' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Menzies Aviation Denmark Lounges A/S der præsenterede et underskud på 1.925' DKK.
Miguel-Einar har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 4 måneder fra 2018 til i dag hos Menzies Aviation Denmark Lounges A/S.
En af de forbindelser som går igen i Miguel-Einar' netværk er Adrian Yazdi.