Simon Duesberg Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | DS - Tech ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.132' DKK HS-TEC ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.426' DKK HS-TEC ApS (2023) |
Største gæld: | 2.654' DKK HS-TEC ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos HS-TEC ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DS - Tech ApS (6 år 1 måned) |
Seed: 1380333652
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2016 ved DS - Tech ApS med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Dennis Bruun Ninn-Jochumsen at Simon Duesberg Jensen stiftede DS - Tech ApS den dag i september 2016. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Simon i 4 år 4 måneder, før stoppet den 21. januar 2021.
Virksomheden opererede indenfor el-installation. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2018 kunne vise et overskud på 409' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. oktober 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Simon 2018 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HS-TEC ApS
Via Simon 2018 Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Simon 2018 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
HS-TEC ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2020
Tidslinje (11)
-
DS - Tech ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.10.2022
Registreringsdato: 25.10.2022 -
DS - Tech ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.01.2021
Registreringsdato: 21.01.2021 -
HS-TEC ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2020
Registreringsdato: 24.01.2020
Blå bog (fortsat)
Simon har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
27.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
20.09.2016 - 25.10.2022
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
24.01.2020 - 24.01.2020
Bestyrelsesmedlem
24.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.12.2018 - 27.12.2018
Ejerandel: 50%
Simon Duesberg Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Simon 2018 Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 374' DKK. Igennem holdingselskabet Simon 2018 Holding ApS har Simon derfor også ejerandele i HS-TEC ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Simon Duesberg Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor DS - Tech ApS kunne offentliggøre et overskud på 409' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.132' DKK (HS-TEC ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.426' DKK (HS-TEC ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 374' DKK (Simon 2018 Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Søren Skytte Jensen.