Oliver Alexander Hallberg
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Automat4Fun ApS (Ejer) |
Største overskud: | 413' DKK Smartkontakten ApS (2022-23) |
Største underskud: | -147' DKK iMobile ApS (Nu: Automat4Fun ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 439' DKK HALLBERGS HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 525' DKK iMobile ApS (Nu: Automat4Fun ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Smartkontakten ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Automat4Fun ApS (2 år 10 måneder) |
Seed: 706351953
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2018 ved Automat4Fun ApS (tidligere iMobile ApS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Martin Leth Poulsen at Oliver Alexander Hallberg stiftede Automat4Fun ApS den dag i maj 2018. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Oliver nu bestreddet i 2 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Her 2 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2022-23 som viste et underskud på 12' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HALLBERGS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Smartkontakten ApS
Via HALLBERGS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Smartkontakten ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2022 -
HALLBERGS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2022
Tidslinje (9)
-
Smartkontakten ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.01.2022
Registreringsdato: 05.01.2022 -
HALLBERGS HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2022
Registreringsdato: 04.01.2022 -
HALLBERGS HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2022
Registreringsdato: 04.01.2022
Blå bog (fortsat)
Oliver har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
05.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
09.04.2020 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
31.05.2018 - 15.04.2021
Ejerandel: 50-66.65%
Oliver Alexander Hallberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HALLBERGS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 439' DKK. Gennem holdingselskabet HALLBERGS HOLDING ApS har Oliver derfor også andele i Smartkontakten ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Oliver Alexander Hallberg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Smartkontakten ApS kunne fremvise et overskud på 413' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor iMobile ApS (Nu: Automat4Fun ApS) kunne fremvise et underskud på 130' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 135' DKK (Smartkontakten ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 12' DKK (iMobile ApS (Nu: Automat4Fun ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 439' DKK (HALLBERGS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -249' DKK (iMobile ApS (Nu: Automat4Fun ApS)).