Peter Rødbro Johannessen
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fonden Drost Kollegiet (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.984' DKK Fonden Drost Kollegiet (2021) |
Største underskud: | -5.368' DKK Fonden Drost Kollegiet (2018) |
Største egenkapital: | 21.235' DKK Fonden Drost Kollegiet (2021) |
Største gæld: | 4.231' DKK Fonden Drost Kollegiet (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af Fonden Drost Kollegiet (4 år 3 måneder) |
Seed: 537994409
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2016 ved Fonden Drost Kollegiet i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Rødbro Johannessen i 3 år 11 måneder, før fratrædelsen den 25. maj 2020.
I dag opererer virksomheden indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 1.555' DKK.
Direktørposter (1)
-
Fonden Drost Kollegiet
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Fonden Drost Kollegiet
Tilknyttet som direktørDato: 25.05.2020
Registreringsdato: 25.05.2020 -
Fonden Drost Kollegiet (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2020
Registreringsdato: 25.05.2020 -
Fonden Drost Kollegiet (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2016
Registreringsdato: 27.05.2016
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.05.2016 - 25.05.2020
Direktør
25.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
18.12.2017 - 15.01.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Birgitte Jacobsen.