Line Mette Korch
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 2016 (8 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fonden Drost Kollegiet (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 134.148' DKK DROST FONDEN (2021) |
Største underskud: | -125.836' DKK DROST FONDEN (2022) |
Største egenkapital: | 430.641' DKK DROST FONDEN (2021) |
Største gæld: | 302.182' DKK DROST FONDEN (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos DROST FONDEN (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Fonden Drost Kollegiet (7 år 4 måneder) |
Seed: 1207312971
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2016 hos Fonden Drost Kollegiet i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Line Mette Korch i 7 år 4 måneder, inden stoppet den 26. oktober 2023.
I dag opererer virksomheden indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 1.555' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
DROST FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2017 -
EJENDOMSSELSKABET TAARBÆKHAVE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
EJENDOMSSELSKABET TAARBÆKHAVE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
Fonden Drost Kollegiet
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2023
Registreringsdato: 26.10.2023 -
DROST FONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2017
Registreringsdato: 24.05.2017
Blå bog (fortsat)
Line har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
02.03.2022 - 26.10.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2016 - 26.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Line Mette Korch har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos DROST FONDEN der præsenterede et overskud på 134.148' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos DROST FONDEN der præsenterede et underskud på 125.836' DKK.
Line har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 4 måneder fra 2016 til 2023 hos Fonden Drost Kollegiet.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 85.223' DKK (DROST FONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 265.103' DKK (DROST FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.340' DKK (EJENDOMSSELSKABET TAARBÆKHAVE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Line' netværk er Morten Juul Heding Andersen.