Jesper Østrup Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 14. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | ROSKILDE ERHVERVSKOLLEGIUM (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -11' DKK ROSKILDE ERHVERVSKOLLEGIUM (2014) |
Største egenkapital: | 442' DKK ROSKILDE ERHVERVSKOLLEGIUM (2014) |
Største gæld: | 7' DKK ROSKILDE ERHVERVSKOLLEGIUM (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Karen og Olga Nybyes Fond (6 år 11 måneder) |
Seed: 457797754
Karrieren i erhvervslivet startede i 2016 ved ROSKILDE ERHVERVSKOLLEGIUM i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Østrup Olsen i 2 måneder, før stoppet den 22. november 2016.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 som viste et underskud på 8' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. september 2020.
Ejendomme (3)
Tidslinje (2)
-
ROSKILDE ERHVERVSKOLLEGIUM (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2016
Registreringsdato: 22.11.2016 -
ROSKILDE ERHVERVSKOLLEGIUM (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2016
Registreringsdato: 14.09.2016
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
25.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
23.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
21.11.2017 - 10.03.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2016 - 22.11.2016
Reel ejer
25.10.2017 - 17.09.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Ole Holtse Olsen.