Kurt Stefan Lager
Erhvervsaktiv: | 19. sep. 2016 - 1. sep. 2023 |
Karrieren startede hos: | BEIJER ELECTRONICS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.519' DKK BEIJER ELECTRONICS A/S (2014) |
Største underskud: | -2.287' DKK BEIJER ELECTRONICS A/S (2016) |
Største egenkapital: | 5.557' DKK BEIJER ELECTRONICS A/S (2020) |
Største gæld: | 9.232' DKK BEIJER ELECTRONICS A/S (2014) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos BEIJER ELECTRONICS A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BEIJER ELECTRONICS A/S (6 år 11 måneder) |
Seed: 1546150613
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Kurt Stefan Lager. Sidste gang Kurt var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2016 i BEIJER ELECTRONICS A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Fore mere end 1 år siden. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kurt Stefan Lager i 6 år 11 måneder, inden stoppet d. 1. september 2023.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med elektronisk udstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 575' DKK.
Tidslinje (4)
-
BEIJER ELECTRONICS A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
BEIJER ELECTRONICS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
BEIJER ELECTRONICS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 16.09.2019
Registreringsdato: 16.09.2019
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Anders Joakim Laurén.