Nikolaj Klinkby
Erhvervsaktiv siden: | 4. okt. 2016 (7 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASAM Technology IVS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.886' DKK LK HOLDING DANMARK A/S (Nu: LK HOLDING DANMARK ApS) (2017) |
Største underskud: | -10' DKK NK Holding Danmark ApS (2020) |
Største egenkapital: | 114.703' DKK LK HOLDING DANMARK A/S (Nu: LK HOLDING DANMARK ApS) (2019) |
Største gæld: | 2.373' DKK LK HOLDING DANMARK A/S (Nu: LK HOLDING DANMARK ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NK Holding Danmark ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af NK Holding Danmark ApS (3 år 10 måneder) |
Seed: 2131305718
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2016 hos ASAM Technology IVS som Bestyrelsesmedlem, Direktør, Stifter og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Nikolaj Klinkby i 3 år 7 måneder, inden stoppet den 13. maj 2020.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor genbrug af sorterede materialer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 kunne fremvise et underskud på 2' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. maj 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NK Holding Danmark ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Klinkby Holding Danmark ApS
Via NK Holding Danmark ApS -
EXPO-NET DANMARK A/S
Via Klinkby Holding Danmark ApS -
LK EJENDOMME DANMARK A/S
Via Klinkby Holding Danmark ApS
Direktørposter (1)
-
NK Holding Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
NK Holding Danmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.11.2020
Tidslinje (11)
-
LK HOLDING DANMARK A/S (Nu: LK HOLDING DANMARK ApS) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.11.2020
Registreringsdato: 19.11.2020 -
NK Holding Danmark ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.11.2020
Registreringsdato: 19.11.2020 -
NK Holding Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.11.2020
Registreringsdato: 19.11.2020
Blå bog (fortsat)
Nikolaj har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.06.2019 - 19.11.2020
Ejerandel: 10% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.10.2016 - 13.05.2020
Ejer
05.10.2016 - 13.05.2020
Reel ejer
07.11.2017 - 13.05.2020
Ejerandel: 50%
Nikolaj Klinkby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NK Holding Danmark ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 11.701' DKK. Igennem sit holdingselskab NK Holding Danmark ApS har Nikolaj dermed også ejerandele i Klinkby Holding Danmark ApS (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Nikolaj Klinkby, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor LK HOLDING DANMARK A/S (Nu: LK HOLDING DANMARK ApS) fremviste et overskud på 13.995' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor NK Holding Danmark ApS fremviste et underskud på 10' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nikolaj' netværk er Lars Klinkby.