Ivan Trans Hedegaard
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | Hedegaard Forsikringsagentur IVS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -24' DKK Raccoon Holding ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 16' DKK Raccoon Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 561' DKK Raccoon Holding ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Raccoon Holding ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af S&P Pensionsmægler Ivan Trans Hedegaard (2 år 8 måneder) |
Seed: 729911367
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2016 hos Hedegaard Forsikringsagentur IVS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Ivan Trans Hedegaard i 1 år 2 måneder, før stoppet d. 23. november 2017.
Virksomhedens branche var dengang indenfor forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. november 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
S&P Pensionsmægler Ivan Trans Hedegaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Raccoon Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MTT Partners 3 ApS
Via Raccoon Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Raccoon Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Raccoon Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
Raccoon Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022 -
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.01.2022
Registreringsdato: 27.01.2022
Blå bog (fortsat)
Ivan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2020 - 27.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2020 - 25.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.09.2016 - 23.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Ivan Trans Hedegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Raccoon Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 16' DKK. Igennem holdingselskabet Raccoon Holding ApS har Ivan derfor også ejerandele i MTT Partners 3 ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Ivan Trans Hedegaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Raccoon Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 24' DKK.