Christian Bach
Erhvervsaktiv siden: | 4. okt. 2016 (7 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CB Konsulent ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.717.084' DKK CB investment Holding IVS (Nu: CB investment Holding ApS) (2022) |
Største underskud: | -1.739' DKK Energyacre Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.175.809' DKK CB investment Holding IVS (Nu: CB investment Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 69.828' DKK Energyacre Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos 9143 Invest ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af CB investment Holding ApS (7 år 11 måneder) |
Seed: 1765279649
Det hele startede for alvor en dag i 2016 ved CB Konsulent ApS med titlen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Christian Bach i 1 år 8 måneder, før stoppet den 29. juni 2018.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 kunne vise et overskud på 282' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. juni 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CB investment Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (17)
-
Incomas Holding ApS
Via CB investment Holding ApS -
In Commodities PV ApS
Via Incomas Holding ApS -
In Commodities Global ApS
Via Incomas Holding ApS -
In Commodities A/S
Via In Commodities Global ApS -
In Commodities US ApS
Via In Commodities Global ApS -
In Commodities APAC ApS
Via In Commodities Global ApS -
9143 Invest ApS
Via CB investment Holding ApS -
Heartcore Capital Web3 Fund I K/S
Via 9143 Invest ApS -
Artha Turf P/S
Via 9143 Invest ApS -
Silva Baltica 4 ApS
Via 9143 Invest ApS -
Energyacre Holding ApS
Via CB investment Holding ApS -
Energiager ApS
Via Energyacre Holding ApS -
EJENDOMSSELSKABET HEDEAGER 40 ÅRHUS ApS
Via Energyacre Holding ApS -
Nordic Investment Opportunities CIV IV DK K/S
Via CB investment Holding ApS -
Nordic Investment Opportunities CIV IV K/S
Via Nordic Investment Opportunities CIV IV DK K/S -
NIO CIV IV Blocker ApS
Via Nordic Investment Opportunities CIV IV DK K/S -
Nordic Investment Opportunities CIV IV Blocker AIV K/S
Via NIO CIV IV Blocker ApS
Direktørposter (6)
-
Incomas Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2022 -
In Commodities APAC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2022 -
CB investment Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2016 -
In Commodities PV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2022 -
In Commodities US ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2022 -
In Commodities Global ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2022
Bestyrelsesposter (7)
-
In Commodities A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.06.2017 -
Incomas Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2017 -
Energyacre Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2023 -
In Commodities APAC ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.11.2022 -
In Commodities PV ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2022 -
In Commodities US ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.09.2019 -
In Commodities Global ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (32)
-
CB Property Invest ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2024
Registreringsdato: 07.05.2024 -
CB Property Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
CB Property Invest ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
28.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Incomas Holding ApS -
Reel ejer
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,67% -
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Incomas Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.11.2022 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via In Commodities Global ApS -
Stifter og Direktør
04.10.2016 - Stadig aktiv
Ejer
06.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor CB investment Holding IVS (Nu: CB investment Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.717.084' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Energyacre Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.739' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 236.435' DKK (CB investment Holding IVS (Nu: CB investment Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.739' DKK (Energyacre Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.175.809' DKK (CB investment Holding IVS (Nu: CB investment Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.689' DKK (Energyacre Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Jeppe Bülow Højgaard.