Lars Schønning Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. okt. 2016 (7 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Odsherreds Maskinudlejning (Ejer) |
Største overskud: | 2.990' DKK Egebjerg Entreprise ApS (Nu: Egebjerg Entreprise & Kabelteknik ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.650' DKK Boligselskabet 1979 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 3.928' DKK Schønning & Sønner Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 6.906' DKK Boligselskabet 1979 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Egebjerg Entreprise ApS (Nu: Egebjerg Entreprise & Kabelteknik ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Odsherreds Maskinudlejning (7 år 10 måneder) |
Seed: 613828544
Det startede i 2016 ved Odsherreds Maskinudlejning (tidligere OakMountain Service) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Lars Schønning Jensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lars i 7 år 10 måneder, før stoppet den 2. september 2024.
Virksomheden opererede indenfor kombinerede serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Schønning & Sønner Holding ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Egebjerg Entreprise & Kabelteknik ApS UNDER KONKURS
Via Schønning & Sønner Holding ApS -
Boligselskabet 1979 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Schønning & Sønner Holding ApS -
Mandskab Til Tiden ApS
Via Schønning & Sønner Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Mandskab Til Tiden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Boligselskabet 1979 ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
Schønning & Sønner Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2024
Registreringsdato: 04.09.2024 -
OakMountain Service (Nu: Odsherreds Maskinudlejning) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
31.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.06.2022 - 27.09.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
10.07.2020 - 04.09.2024
Reel ejer
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
26.01.2018 - 04.09.2024
Ejer
26.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.10.2016 - 02.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Schønning Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Schønning & Sønner Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.205' DKK. Gennem holdingselskabet Schønning & Sønner Holding ApS har Lars derfor også andele i Egebjerg Entreprise & Kabelteknik ApS (100%), Boligselskabet 1979 ApS (100%) og Mandskab Til Tiden ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Lars Schønning Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Egebjerg Entreprise ApS (Nu: Egebjerg Entreprise & Kabelteknik ApS) kunne fremvise et overskud på 2.990' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Boligselskabet 1979 ApS kunne fremvise et underskud på 1.650' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.650' DKK (Boligselskabet 1979 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.205' DKK (Schønning & Sønner Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (Boligselskabet 1979 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Mathias Rasmussen.