Loise Christin Nilsson Ekstrand
Erhvervsaktiv siden: | 8. nov. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskab Ekstrand Advokaterne (Stifter) |
Største overskud: | 528' DKK Ejendomsselskabet Møllebakken 2018 ApS (2020) |
Største underskud: | -540' DKK Kræmmer Huse ApS (2023) |
Største egenkapital: | 537' DKK Ejendomsselskabet Møllebakken 2018 ApS (2020) |
Største gæld: | 7.080' DKK Kræmmer Huse ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Ejendomsselskabet Møllebakken 2018 ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Selskab Ekstrand Advokaterne (7 år 10 måneder) |
Seed: 975816681
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2016 hos Selskab Ekstrand Advokaterne (tidligere Ekstrand Advokater) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Loise Christin Nilsson Ekstrand og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Loise nu besiddet i 7 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Selskab Ekstrand Advokaterne
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HE Construction ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kræmmer Huse ApS
Via HE Construction ApS
Direktørposter (2)
-
HE Construction ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2022 -
Kræmmer Huse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2022
Tidslinje (10)
-
Ejendomsselskabet Møllebakken 2018 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2024
Registreringsdato: 20.03.2024 -
HE Construction ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022 -
Kræmmer Huse ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2022
Registreringsdato: 01.02.2022
Blå bog (fortsat)
Loise har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
08.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2020 - 20.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
01.01.2018 - 01.12.2018
Ejer
01.01.2018 - 21.02.2019
Ejerandel: 100%
Loise Christin Nilsson Ekstrand er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HE Construction ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Gennem sit holdingselskab HE Construction ApS har Loise dermed også andele i Kræmmer Huse ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Loise Christin Nilsson Ekstrand, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Kræmmer Huse ApS landede et underskud på 540' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 540' DKK (Kræmmer Huse ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (HE Construction ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -539' DKK (Kræmmer Huse ApS).
En af de forbindelser som går igen i Loise' netværk er Pawel Gozdziak.