Gianfranco Elias Dbeis
Erhvervsaktiv: | 24. okt. 2016 - 2. mar. 2022 |
Karrieren startede hos: | thirty six (Stifter) |
Største overskud: | 331' DKK HPY Holdings IVS (Nu: HPY Holdings ApS) (2022) |
Største underskud: | -2.322' DKK Half Past Yellow IVS (Nu: Half Past Yellow ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 766' DKK Half Past Yellow IVS (Nu: Half Past Yellow ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.978' DKK Half Past Yellow IVS (Nu: Half Past Yellow ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Half Past Yellow IVS (Nu: Half Past Yellow ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af thirty six (7 år 11 måneder) |
Seed: 1922314341
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2016 i thirty six som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Gianfranco Elias Dbeis og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Gianfranco nu besiddet i 7 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor kommunikationsdesign og grafisk design.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
thirty six
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
36 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HPY Holdings ApS
Via 36 Holding ApS -
Half Past Yellow ApS
Via HPY Holdings ApS
Direktørposter (2)
-
HPY Holdings ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2017 -
36 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2017
Tidslinje (14)
-
Tiny Corp IVS
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2022
Registreringsdato: 24.03.2022 -
Half Past Yellow IVS (Nu: Half Past Yellow ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.03.2022
Registreringsdato: 02.03.2022 -
Crayon Animals IVS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021
Blå bog (fortsat)
Gianfranco har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
17.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.02.2018 - 24.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
18.11.2017 - 02.03.2022
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
17.11.2017 - 26.01.2022
Direktør
17.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Gianfranco Elias Dbeis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 36 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -16' DKK. Igennem sit holdingselskab 36 Holding ApS har Gianfranco dermed også ejerandele i HPY Holdings ApS (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Gianfranco Elias Dbeis, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HPY Holdings IVS (Nu: HPY Holdings ApS) fremviste et overskud på 331' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Half Past Yellow IVS (Nu: Half Past Yellow ApS) fremviste et underskud på 1.582' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.322' DKK (Half Past Yellow IVS (Nu: Half Past Yellow ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -16' DKK (36 Holding IVS (Nu: 36 Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.046' DKK (Half Past Yellow IVS (Nu: Half Past Yellow ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Gianfranco' netværk er Remy Stuurwold.