Thomas Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 27. okt. 2016 (7 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hovgaarden I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Tårnby Gymnasium (1 år 8 måneder) |
Seed: 1302258485
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2016 hos Hovgaarden I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Charlotte Falk Andersen at Thomas Hansen stiftede Hovgaarden I/S den dag i oktober 2016. Titlen som Ejer og Stifter havde Thomas i 1 år 2 måneder, inden stoppet den 31. december 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2017.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
Hovgaarden I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
Hovgaarden I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.10.2016
Registreringsdato: 27.10.2016
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - 23.08.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
27.10.2016 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager