Claus Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2016 (7 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CP Holding 2016 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 154' DKK Digital Bogføring IVS (Nu: Digital Bogføring ApS) (2021) |
Største underskud: | -65' DKK APPCREATOR ApS (Nu: MLMS ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 356' DKK Digital Bogføring IVS (Nu: Digital Bogføring ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.271' DKK Comprehensive IT Solutions IVS (Nu: CS 260819 IVS) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af CP Holding 2016 ApS (7 år 11 måneder) |
Seed: 94762463
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2016 i CP Holding 2016 ApS (tidligere CP Holding 2016 IVS) som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Claus Pedersen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Claus nu besiddet i 7 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CP Holding 2016 ApS
Ejerandel: 100% -
Datamani v/Claus Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Digital Bogføring ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via CP Holding 2016 ApS
Direktørposter (1)
-
CP Holding 2016 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2016
Tidslinje (3)
-
Datamani v/Claus Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021 -
CP Holding 2016 IVS (Nu: CP Holding 2016 ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2016
Registreringsdato: 01.11.2016 -
CP Holding 2016 IVS (Nu: CP Holding 2016 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2016
Registreringsdato: 01.11.2016
Blå bog (fortsat)
Claus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.03.2017 - 07.02.2022
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
01.08.2017 - 31.08.2021
Ejerandel: 20% -
Reel ejer
09.02.2017 - 05.12.2020
Reel ejer
06.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Claus Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CP Holding 2016 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 178' DKK. Igennem sit holdingselskab CP Holding 2016 ApS har Claus dermed også ejerandele i Digital Bogføring ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Claus Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor CP Holding 2016 IVS (Nu: CP Holding 2016 ApS) fremviste et overskud på 35' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor CP Holding 2016 IVS (Nu: CP Holding 2016 ApS) fremviste et underskud på 12' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Line Anna Saatterup.