Stephanie Maria Anna Redl
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Alpine Ventures IVS (Direktør) |
Største overskud: | 1.031' DKK Redl Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -4.658' DKK LuaBio ApS (2022) |
Største egenkapital: | 76.093' DKK LuaBio ApS (2023) |
Største gæld: | 45.042' DKK ODity.bio IVS (Nu: ODity.bio ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos LuaBio ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ODity.bio ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 1555228979
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2016 i Alpine Ventures IVS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Stephanie Maria Anna Redl der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter havde Stephanie i 2 år, inden stoppet d. 30. november 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2016-17 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. november 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Redl Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ODity.bio ApS
Via Redl Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Redl Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2020
Tidslinje (13)
-
ODity.bio IVS (Nu: ODity.bio ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023 -
LuaBio ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
LuaBio ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2021
Registreringsdato: 03.11.2021
Blå bog (fortsat)
Stephanie har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.11.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.11.2016 - Stadig aktiv
Ejer
09.09.2019 - 05.12.2023
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer og Direktør
14.02.2020 - 31.05.2023
Bestyrelsesmedlem
14.02.2020 - 03.11.2021
Reel ejer
22.09.2021 - 02.11.2021
Reel ejer
03.11.2021 - 05.10.2022
Reel ejer
06.10.2022 - 06.10.2022
Ejerandel: 27,77% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.11.2016 - 27.11.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Redl Holding ApS landede et overskud på 1.031' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LuaBio ApS landede et underskud på 4.658' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.031' DKK (Redl Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.881' DKK (LuaBio ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 76.093' DKK (LuaBio ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12' DKK (ODity.bio IVS (Nu: ODity.bio ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Stephanie' netværk er Torbjørn Ølshøj Jensen.