Jeppe Fastrup
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jeppe Fastrup IVS (Ejer) |
Største overskud: | 10.157' DKK WS Technicals A/S (2021-22) |
Største underskud: | -18' DKK Jeppe Fastrup Holding ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 15.693' DKK WS Technicals A/S (2022-23) |
Største gæld: | 29.665' DKK WS Technicals A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos WS Technicals A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jeppe Fastrup Holding ApS (4 år 3 måneder) |
Seed: 687473393
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2016 ved Jeppe Fastrup IVS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Jeppe Fastrup der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør havde Jeppe i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen den 23. februar 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen computerprogrammering. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2016-17 kunne fremvise et underskud på 3' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 23. februar 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jeppe Fastrup Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
WS Technicals A/S
Via Jeppe Fastrup Holding ApS -
HAIDI Europe ApS
Via WS Technicals A/S
Direktørposter (1)
-
Jeppe Fastrup Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
WS Technicals A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
WS Technicals A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2022
Registreringsdato: 16.12.2022 -
Jeppe Fastrup IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.02.2021
Registreringsdato: 23.02.2021 -
Jeppe Fastrup IVS
Fratrådt som direktørDato: 23.02.2021
Registreringsdato: 23.02.2021
Blå bog (fortsat)
Jeppe har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2020 - 18.12.2023
Bestyrelsesmedlem
16.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.11.2016 - 23.02.2021
Ejerandel: 100%
Jeppe Fastrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jeppe Fastrup Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 70' DKK. Igennem sit holdingselskab Jeppe Fastrup Holding ApS har Jeppe dermed også ejerandele i WS Technicals A/S (5-9.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jeppe Fastrup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Jeppe Fastrup Holding ApS fremviste et overskud på 195' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Jeppe Fastrup Holding ApS fremviste et underskud på 18' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jeppe' netværk er Louis Billesø Danielsen.