Tobias Ulskov
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tegnestuen INN (Ejer) |
Største overskud: | 539' DKK Tegnestuen INN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -109' DKK Ulskov Development ApS (2023-24) |
Største egenkapital: | 969' DKK Ulskov Development ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.078' DKK Kinngs Ejendomme ApS (Nu: Kingstoft Ejendomme ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Tegnestuen INN ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ulskov Development ApS (6 år 6 måneder) |
Seed: 613595362
Det hele begyndte den dag i 2016 hos Tegnestuen INN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Tobias Ulskov der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Tobias i 1 år 3 måneder, inden stoppet den 15. marts 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. marts 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ulskov Development ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Tegnestuen INN ApS
Via Ulskov Development ApS -
Savværkslunden ApS
Via Ulskov Development ApS
Direktørposter (4)
-
Ulskov Development ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2018 -
Tegnestuen INN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2018 -
Kingstoft Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2020 -
Savværkslunden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
INN Solutions ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024 -
INN Solutions ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.09.2022
Registreringsdato: 13.09.2022 -
Savværkslunden ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.08.2022
Registreringsdato: 15.08.2022
Blå bog (fortsat)
Tobias har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.09.2022 - 24.04.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2022 - 15.08.2022
Reel ejer og Direktør
15.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
07.09.2020 - 08.09.2021
Direktør
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Tobias Ulskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ulskov Development ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 668' DKK. Gennem sit holdingselskab Ulskov Development ApS har Tobias dermed også andele i Tegnestuen INN ApS (100%) samt Savværkslunden ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Tobias Ulskov, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Tegnestuen INN ApS landede et overskud på 539' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Ulskov Development ApS landede et underskud på 109' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 98' DKK (Kinngs Ejendomme ApS (Nu: Kingstoft Ejendomme ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 109' DKK (Ulskov Development ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 668' DKK (Ulskov Development ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 14' DKK (INN Solutions ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tobias' netværk er Martin Fruergaard Kingstoft.