Nicholas Nehmzow Hjorth
Erhvervsaktiv siden: | 22. nov. 2016 (7 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | NC TopCo A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 756.541' DKK ITPLITP A/S (Nu: Netcompany Group A/S) (2022) |
Største underskud: | -743.495' DKK Kg BidCo ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 3.526.870' DKK ITPLITP A/S (Nu: Netcompany Group A/S) (2022) |
Største gæld: | 858.786' DKK Kg BidCo ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 2.768 årsværk hos ITPLITP A/S (Nu: Netcompany Group A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af N. Hjorth Invest ApS (7 år 3 måneder) |
Seed: 375627209
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2016 ved NC TopCo A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Nicholas Nehmzow Hjorth i 11 måneder, før fratrædelsen den 30. oktober 2017.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2021 viste et overskud på 17.066' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
N. Hjorth Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
N. Hjorth Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
Enhance TopCo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2022 -
Enhance BidCo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (46)
-
NCM CORE A/S (Nu: NCM CORE ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2023
Registreringsdato: 08.05.2023 -
FSN SKA A/S (Nu: Etex SKA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2023
Registreringsdato: 08.05.2023 -
SKAMOL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2023
Registreringsdato: 08.05.2023
Blå bog (fortsat)
Nicholas har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
07.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2020 - 08.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.01.2017 - 08.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.01.2017 - 08.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.04.2020 - 13.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Nicholas Nehmzow Hjorth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn N. Hjorth Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21' DKK. Gennem sit holdingselskab N. Hjorth Invest ApS har Nicholas dermed også andele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Nicholas Nehmzow Hjorth, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ITPLITP A/S (Nu: Netcompany Group A/S) landede et overskud på 255.682' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor Kg BidCo ApS landede et underskud på 743.495' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 60.312' DKK (SKAMOL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 116.945' DKK (Kg BidCo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 433.562' DKK (Fellowmind Denmark ApS (Nu: Fellowmind Denmark Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -407.593' DKK (Kg BidCo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicholas' netværk er Poul Erik Kamstrup Kristensen.