Morten Døssing
Erhvervsaktiv siden: | 28. nov. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hoba Therapeutics ApS (Direktør) |
Største overskud: | 36.661' DKK AVILEX PHARMA ApS (2022) |
Største underskud: | -145.751' DKK Muna Therapeutics ApS (2023) |
Største egenkapital: | 202.045' DKK Muna Therapeutics ApS (2022) |
Største gæld: | 48.193' DKK Hoba Therapeutics ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Muna Therapeutics ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NMD Pharma A/S (7 år 7 måneder) |
Seed: 1197519786
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2016 i Hoba Therapeutics ApS med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Morten Døssing i 1 måned, før fratrædelsen d. 1. januar 2017.
I dag arbejder virksomheden med forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et underskud på 33.307' DKK.
Bestyrelsesposter (5)
-
Muna Therapeutics ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.09.2021 -
AVILEX PHARMA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2018 -
Orbis Medicines ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.09.2021 -
NMD Pharma A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.02.2017 -
BiOrigin ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2022
Tidslinje (19)
-
STIPE Therapeutics ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
HyperBio Therapeutics ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2024
Registreringsdato: 02.07.2024 -
Selskabet af 21. november 2023 ApS (Nu: Sulis Therapeutics ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2019 - 21.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Døssing har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i AVILEX PHARMA ApS der præsenterede et overskud på 36.661' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Muna Therapeutics ApS der præsenterede et underskud på 145.751' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 7 måneder fra 2017 til i dag hos NMD Pharma A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 145.751' DKK (Muna Therapeutics ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 130.799' DKK (ACESION PHARMA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.839' DKK (AVILEX PHARMA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Søren Sylvester Skjærbæk.