Jakob Ringgaard Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Clausens Fiskehandel A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.106' DKK Clausens Fiskehandel A/S (2021) |
Største underskud: | -783' DKK Clausens Fiskehandel A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.223' DKK Clausens Fiskehandel A/S (2021) |
Største gæld: | 9.534' DKK Ejendomsselskabet Fiskerivej 4 A/S (2016) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos Clausens Fiskehandel A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Clausens Fiskehandel A/S (4 år 5 måneder) |
Seed: 554916188
Karrieren I Danmark startede i 2016 ved Clausens Fiskehandel A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jakob Ringgaard Clausen i 4 år 5 måneder, før stoppet den 17. maj 2021.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fiskeforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 141' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.R. Clausen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ejendomsselskabet Fiskerivej 4 A/S
Via J.R. Clausen Holding ApS -
Clausens Fiskehandel A/S
Via J.R. Clausen Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Clausens Fiskehandel A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2021 -
Ejendomsselskabet Fiskerivej 4 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2021 -
J.R. Clausen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.09.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
Clausens Fiskehandel A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2021 -
Ejendomsselskabet Fiskerivej 4 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Ejendomsselskabet Fiskerivej 4 A/S
Tilknyttet som direktørDato: 18.05.2021
Registreringsdato: 18.05.2021 -
Clausens Fiskehandel A/S
Tilknyttet som direktørDato: 18.05.2021
Registreringsdato: 18.05.2021 -
Ejendomsselskabet Fiskerivej 4 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2021
Registreringsdato: 18.05.2021
Blå bog (fortsat)
Jakob har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2017 - 17.05.2021
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2016 - 17.05.2021
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jakob Ringgaard Clausen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J.R. Clausen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7' DKK. Gennem holdingselskabet J.R. Clausen Holding ApS har Jakob derfor også andele i Ejendomsselskabet Fiskerivej 4 A/S (100%) og Clausens Fiskehandel A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jakob Ringgaard Clausen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Clausens Fiskehandel A/S kunne fremvise et overskud på 1.106' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor J.R. Clausen Holding ApS kunne fremvise et underskud på 420' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 17' DKK (Ejendomsselskabet Fiskerivej 4 A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 420' DKK (J.R. Clausen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 902' DKK (Ejendomsselskabet Fiskerivej 4 A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7' DKK (J.R. Clausen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Søren Brochdorff Clausen.