Anders Posborg Hauge
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Anders Posborg Hauge Holding IVS (Direktør) |
Største overskud: | 42.997' DKK FF Agro ApS (Nu: FF1 Holding ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -380' DKK Forward Consulting ApS (2023) |
Største egenkapital: | 39.188' DKK FF Agro ApS (Nu: FF1 Holding ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 16.503' DKK F Construct ApS (Nu: Foras Construct ApS) (2024) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Foras Råhuse ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af APH Group Holding ApS (3 år 6 måneder) |
Seed: 913678373
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2016 i Anders Posborg Hauge Holding IVS i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Anders Posborg Hauge der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Stifter og Ejer havde Anders i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 24. august 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. oktober 2018.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Trust Pension I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Trust Forsikringsagentur I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
APH Group Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Jysk Detail, Børkop-Vejle Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
Forward Consulting ApS
Via APH Group Holding ApS -
FF Investment ApS
Via APH Group Holding ApS -
Foras Construct ApS
Via FF Investment ApS -
Foras Ejendomme ApS
Via FF Investment ApS -
Ejendomsselskabet Hovedgaden 102 ApS
Via Foras Ejendomme ApS -
Ejendomsselskabet Wedelsborgvej 2-6 ApS
Via Foras Ejendomme ApS -
Ejendomsselskabet Langballeparken ApS
Via Foras Ejendomme ApS -
Trim & Bruun ApS
Via Ejendomsselskabet Langballeparken ApS -
Ejendomsselskabet Skovparken ApS
Via Foras Ejendomme ApS -
Foras Råhuse ApS
Via FF Investment ApS -
Vin Parlamentet ApS
Via APH Group Holding ApSNyt selskab -
K/S Jysk Detail, Børkop-Vejle
Via Jysk Detail, Børkop-Vejle Komplementar ApSNyt selskab
Direktørposter (10)
-
APH Group Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2021 -
Forward Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2024 Ny -
FF Investment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2021 -
Foras Construct ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.07.2021 -
Ejendomsselskabet Hovedgaden 102 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2021 -
Ejendomsselskabet Wedelsborgvej 2-6 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2021 -
Foras Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2021 -
Ejendomsselskabet Langballeparken ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2022 -
Foras Råhuse ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2022 -
Ejendomsselskabet Skovparken ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (32)
-
Forward Consulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
Forward Consulting ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
K/S Jysk Detail, Børkop-Vejle (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
28.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer og Direktør
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Anders Posborg Hauge er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• APH Group Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.377' DKK.
• Foras Ejendomme ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.377' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet FF Investment ApS (20%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Anders Posborg Hauge, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor FF Agro ApS (Nu: FF1 Holding ApS) landede et overskud på 42.997' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Forward Consulting ApS landede et underskud på 380' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 42.997' DKK (FF Agro ApS (Nu: FF1 Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 380' DKK (Forward Consulting ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 39.188' DKK (FF Agro ApS (Nu: FF1 Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -242' DKK (Forward Consulting ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Peter Theilgaard.