Rasmus Emil Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. sep. 2018 (5 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lyngdrup Vindkraft I/S (Ejer) |
Største overskud: | 121.298' DKK GKR HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 223.668' DKK GKR HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 15.739' DKK GKR HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lyngdrup Vindkraft I/S (5 år 11 måneder) |
Seed: 1089290054
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2018 hos Lyngdrup Vindkraft I/S i rollen som Ejer. Rasmus Emil Kristensen købte en del af virksomheden d. 25. september 2018 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Rasmus af: Poul Sonne Jensen, Arne Segerstrøm, Vibeke Kristensen og 31 andre personer. Titlen som Ejer har Rasmus nu bestreddet i 5 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor produktion af elektricitet.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lyngdrup Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
REK Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (16)
-
GKR HOLDING ApS
Via REK Holding ApS -
GK GRUPPEN ApS
Via GKR HOLDING ApS -
SKOMAGERTORV A/S
Via GK GRUPPEN ApS -
GK VINDENERGI ApS
Via GK GRUPPEN ApS -
Bromark Ny Vindmøllelaug I/S
Via GK GRUPPEN ApSIkke offentliggjort -
Skagen Ny Vindmøllelaug I/S
Via GK GRUPPEN ApSIkke offentliggjort -
Næsby II Vindmøllelaug I/S
Via GK GRUPPEN ApSIkke offentliggjort -
Øster Hornum Ny Vindmøllelaug I/S
Via GK GRUPPEN ApSIkke offentliggjort -
Skagen Erhverv Vindmøllelaug I/S
Via GK GRUPPEN ApSIkke offentliggjort -
Budolfi Vin ApS
Via GK GRUPPEN ApS -
Egebjerg Vindkraft I/S
Via GK GRUPPEN ApSIkke offentliggjort -
Nibe Erhvervspark A/S
Via GK GRUPPEN ApS -
Komplementarselskabet Nyrup BP ApS
Via GK GRUPPEN ApS -
Nyrup BP K/S
Via Komplementarselskabet Nyrup BP ApS -
Nyrup BPP ApS
Via Nyrup BP K/S -
K/S Energipark Fristrup
Via GK GRUPPEN ApS
Direktørposter (1)
-
REK Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
GKR Holding 2 ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.01.2021
Registreringsdato: 28.01.2021 -
REK Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.01.2021
Registreringsdato: 28.01.2021 -
REK Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.01.2021
Registreringsdato: 28.01.2021
Blå bog (fortsat)
Rasmus har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
28.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
25.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
21.12.2020 - 28.01.2021
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
14.06.2019 - 21.12.2020
Ejerandel: 20-24.99%
Rasmus Emil Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn REK Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 52.422' DKK. Gennem holdingselskabet REK Holding ApS har Rasmus derfor også andele i GKR HOLDING ApS (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Rasmus Emil Kristensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor GKR HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 31.295' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 121.298' DKK (GKR HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 223.668' DKK (GKR HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 52.422' DKK (REK Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Gert Kristensen.