Emilie Thorsen
Erhvervsaktiv siden: | 24. dec. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ET 1 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.720' DKK ET 1 ApS (2023) |
Største underskud: | -66' DKK ET 1 ApS (2018) |
Største egenkapital: | 3.382' DKK ET 1 ApS (2023) |
Største gæld: | 30.708' DKK ET 1 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ET 1 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ET 1 ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 612950969
Det hele begyndte for alvor dengang i 2016 ved ET 1 ApS som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Emilie Thorsen købte en andel af virksomheden den 24. december 2016 og fik en andel på 33.34-49.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Emilie af: Peter Thorsen og EBP HOLDING A/S. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Emilie nu besiddet i 4 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor investeringsselskaber. Her 4 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.720' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
E. Thorsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ET 1 ApS
Via E. Thorsen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
E. Thorsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
ET 1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.12.2016
Tidslinje (11)
-
ET 1 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.04.2021
Registreringsdato: 29.04.2021 -
E. Thorsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.04.2021
Registreringsdato: 29.04.2021 -
E. Thorsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.04.2021
Registreringsdato: 29.04.2021
Blå bog (fortsat)
Emilie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
24.12.2016 - 15.04.2021
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
24.12.2016 - Stadig aktiv
Ejer
16.04.2021 - 27.04.2021
Ejer
28.04.2021 - 29.04.2021
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
09.04.2019 - 05.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Emilie Thorsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn E. Thorsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.115' DKK. Igennem sit holdingselskab E. Thorsen Holding ApS har Emilie dermed også ejerandele i ET 1 ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Emilie Thorsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor E. Thorsen Holding ApS fremviste et overskud på 1.295' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ET 1 ApS fremviste et underskud på 66' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.720' DKK (ET 1 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.382' DKK (ET 1 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.115' DKK (E. Thorsen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Emilie' netværk er Peter Thorsen.