Michael Bjørn Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jan. 2017 (7 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bjørn & Byskov ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.210' DKK Bjørn & Frederiksen ApS (Nu: Bjørn & Byskov ApS) (2021) |
Største underskud: | -231' DKK Bjørn & Frederiksen ApS (Nu: Bjørn & Byskov ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.143' DKK Bjørn & Frederiksen ApS (Nu: Bjørn & Byskov ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.831' DKK Bjørn & Frederiksen ApS (Nu: Bjørn & Byskov ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Bjørn & Frederiksen ApS (Nu: Bjørn & Byskov ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Michael Bjørn Holding ApS (7 år 8 måneder) |
Seed: 115001903
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2017 i Bjørn & Byskov ApS (tidligere Bjørn & Frederiksen ApS) som Direktør og Ejer. Denne rolle havde Michael Bjørn Nielsen i 2 år 4 måneder, inden stoppet d. 1. juni 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.006' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Michael Bjørn Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bjørn & Byskov ApS
Via Michael Bjørn Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Michael Bjørn Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2022 -
Bjørn & Byskov ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Michael Bjørn Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.11.2022
Registreringsdato: 14.11.2022 -
Michael Bjørn Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
Bjørn & Frederiksen ApS (Nu: Bjørn & Byskov ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
04.01.2017 - 22.08.2022
Ejer
04.01.2017 - Stadig aktiv
Direktør
14.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.01.2017 - 01.06.2019
Direktør
04.01.2017 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2019 - 01.06.2019
Reel ejer
01.06.2019 - 02.07.2020
Reel ejer
03.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Michael Bjørn Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Michael Bjørn Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17' DKK. Igennem sit holdingselskab Michael Bjørn Holding ApS har Michael dermed også ejerandele i Bjørn & Byskov ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Bjørn Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Bjørn & Frederiksen ApS (Nu: Bjørn & Byskov ApS) fremviste et overskud på 1.210' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Bjørn & Frederiksen ApS (Nu: Bjørn & Byskov ApS) fremviste et underskud på 231' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.006' DKK (Bjørn & Frederiksen ApS (Nu: Bjørn & Byskov ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14' DKK (Michael Bjørn Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.143' DKK (Bjørn & Frederiksen ApS (Nu: Bjørn & Byskov ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 17' DKK (Michael Bjørn Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Christian Byskov.