Mai Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2017 (7 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Christiansen Consulting (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Christiansen Consulting (2 år 9 måneder) |
Seed: 1100632993
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2017 ved Christiansen Consulting som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mai Christiansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mai i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen den 31. oktober 2019.
Virksomheden opererede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. oktober 2019.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Christiansen Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2019
Registreringsdato: 31.10.2019 -
Semathi IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2018
Registreringsdato: 28.06.2018 -
Semathi IVS
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2018
Registreringsdato: 28.06.2018
Blå bog (fortsat)
Mai har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.2017 - 31.10.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
28.04.2017 - 28.06.2018
Ejerandel: 33%