Rasmus Legarth
Erhvervsaktiv siden: | 16. mar. 2016 (8 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FermBiotics Holding ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 14.883' DKK FERMENTATIONEXPERTS A/S (2015) |
Største underskud: | -9.195' DKK FERMENTATIONEXPERTS A/S (2023) |
Største egenkapital: | 42.412' DKK FERMENTATIONEXPERTS A/S (2021) |
Største gæld: | 52.745' DKK FERMENTATIONEXPERTS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos FERMENTATIONEXPERTS A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FermBiotics Holding ApS (7 år 11 måneder) |
Seed: 1598772437
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2016 ved FermBiotics Holding ApS (tidligere good4guts Aps) i hvervet som Ejer. Denne rolle havde Rasmus Legarth i 7 år 11 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2024.
Nu opererer virksomheden indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 110' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Brdr. Legarth Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
FERMENTATIONEXPERTS A/S
Via LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE -
EUROPEAN PROTEIN A/S
Via FERMENTATIONEXPERTS A/S -
FermBiotics Holding ApS
Via FERMENTATIONEXPERTS A/S -
FermBiotics ApS
Via FermBiotics Holding ApS -
FermFood ApS
Via FERMENTATIONEXPERTS A/S -
TVM Ingredients ApS
Via FermFood ApS
Tidslinje (4)
-
LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022 -
good4guts Aps (Nu: FermBiotics Holding ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.07.2017
Registreringsdato: 05.07.2017 -
Brdr. Legarth Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.07.2017
Registreringsdato: 03.07.2017
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 17,96% -
Ejer
22.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
12.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 18,22% -
Ejer
03.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
16.03.2016 - 28.02.2024
Ejer
29.03.2016 - 05.07.2017
Ejerandel: 20-24.99%
Rasmus Legarth er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Brdr. Legarth Holding ApS (ejer lige nu 33,33%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21' DKK.
• LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE (ejer lige nu 30%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Rasmus Legarth, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE landede et overskud på 2.090' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE landede et underskud på 4.908' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.195' DKK (FERMENTATIONEXPERTS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.041' DKK (FERMENTATIONEXPERTS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -364' DKK (good4guts Aps (Nu: FermBiotics Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Kasper Legarth.