Peter Eskesen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jan. 2017 (7 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | KvægRådgivning Syd (Ejer) |
Største overskud: | 2.120' DKK GRÅSTEN OG OMEGNS BRUGSFORENING (2017) |
Største underskud: | -1.911' DKK GRÅSTEN OG OMEGNS BRUGSFORENING (2023) |
Største egenkapital: | 29.881' DKK GRÅSTEN OG OMEGNS BRUGSFORENING (2021) |
Største gæld: | 34.188' DKK GRÅSTEN OG OMEGNS BRUGSFORENING (2023) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos GRÅSTEN OG OMEGNS BRUGSFORENING (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KvægRådgivning Syd (7 år 5 måneder) |
Seed: 519219395
Karrieren som leder begyndte den dag i 2017 i KvægRådgivning Syd i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Peter Eskesen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Peter i 7 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor landbrugskonsulenter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kvægrådgivning Syd ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Kvægrådgivning Syd ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
KvægRådgivning Syd (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Kvægrådgivning Syd ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Kvægrådgivning Syd ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.01.2017 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2017 - 18.04.2018
Bestyrelsesmedlem
19.04.2018 - 28.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab