Thor Kristian Korsvold
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 2017 (7 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | UNO-X SMØREOLIE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 57.360' DKK SCANDINAVIAN FUEL INFRASTRUCTURE DENMARK A/S (2023) |
Største underskud: | -90.233' DKK IPART ApS (2022) |
Største egenkapital: | 67.288' DKK SCANDINAVIAN FUEL INFRASTRUCTURE DENMARK A/S (2023) |
Største gæld: | 182.088' DKK IPART ApS (2022) |
Flest årsværk: | 54 årsværk hos IPART ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af IPART ApS (1 år 3 måneder) |
Seed: 539616801
Det hele begyndte den dag i 2017 i UNO-X SMØREOLIE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Thor Kristian Korsvold i 9 måneder, inden stoppet d. 14. november 2017.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 15.747' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
SCANDINAVIAN FUEL INFRASTRUCTURE DENMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.03.2024 -
IPART ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2023
Tidslinje (6)
-
Uno-X E-Mobility Danmark A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.03.2024
Registreringsdato: 20.03.2024 -
SCANDINAVIAN FUEL INFRASTRUCTURE DENMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024 -
IPART ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2023
Registreringsdato: 24.05.2023
Blå bog (fortsat)
Thor har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2023 - 20.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2017 - 14.11.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Thor Kristian Korsvold har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i UNO-X SMØREOLIE A/S der præsenterede et overskud på 26.531' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i IPART ApS der præsenterede et underskud på 19.971' DKK.
Thor har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 3 måneder fra 2023 til i dag hos IPART ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 57.360' DKK (SCANDINAVIAN FUEL INFRASTRUCTURE DENMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.971' DKK (IPART ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 67.288' DKK (SCANDINAVIAN FUEL INFRASTRUCTURE DENMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.292' DKK (IPART ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thor' netværk er Ole Johannes Tønnessen.