Kim Høyberg Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fonden Event Safety (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 52.838' DKK SECURITAS A/S (2021) |
Største underskud: | -6.243' DKK SECURITAS HOLDING A/S (2023) |
Største egenkapital: | 151.133' DKK SECURITAS A/S (2022) |
Største gæld: | 418.930' DKK SECURITAS A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1.122 årsværk hos SECURITAS A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Fonden Event Safety (7 år 9 måneder) |
Seed: 1060951722
Karrieren i erhvervslivet startede i 2016 ved Fonden Event Safety i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Kim Høyberg Andersen nu bestreddet i 7 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 197' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KAJOSM ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KAJOSM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden Event Safety
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2016
Ejendomme (4)
Tidslinje (7)
-
SECURITAS HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2022
Registreringsdato: 08.03.2022 -
SECURITAS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2022
Registreringsdato: 08.03.2022 -
KAJOSM ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.2021
Registreringsdato: 15.01.2021
Blå bog (fortsat)
Kim har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2020 - 08.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2020 - 08.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kim Høyberg Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved SECURITAS A/S der præsenterede et overskud på 52.838' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved Fonden Event Safety der præsenterede et underskud på 815' DKK.
Kim har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 2016 til i dag hos Fonden Event Safety.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.243' DKK (SECURITAS HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 126.564' DKK (SECURITAS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (KAJOSM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Thomas Rydahl.