Toke Faurby
Erhvervsaktiv: | 1. feb. 2017 - 29. aug. 2023 |
Karrieren startede hos: | Intelligence Exploration Technologies (Ejer) |
Største overskud: | 153' DKK Business Toke IVS (Nu: Business Toke ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.931' DKK atSpiro ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 759' DKK atSpiro ApS (2020-21) |
Største gæld: | 17.645' DKK atSpiro ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos atSpiro ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Intelligence Exploration Technologies (7 år 7 måneder) |
Seed: 107910570
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2017 i Intelligence Exploration Technologies som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Toke Faurby og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Toke nu besiddet i 7 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden undervisning i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Intelligence Exploration Technologies
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Business Toke ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
atSpiro ApS
Via Business Toke ApS
Direktørposter (1)
-
Business Toke ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2018
Tidslinje (8)
-
atSpiro ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2023
Registreringsdato: 29.08.2023 -
atSpiro ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020 -
atSpiro ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2019
Registreringsdato: 10.09.2019
Blå bog (fortsat)
Toke har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 7 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.09.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.12.2020 - 29.08.2023
Ejer
10.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Business Toke ApS -
Direktør
07.01.2019 - 13.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Toke Faurby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Business Toke ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -3' DKK. Igennem sit holdingselskab Business Toke ApS har Toke dermed også ejerandele i atSpiro ApS (20-24.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Toke Faurby, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Business Toke IVS (Nu: Business Toke ApS) fremviste et overskud på 153' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor atSpiro ApS fremviste et underskud på 1.931' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 586' DKK (atSpiro ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -3' DKK (Business Toke IVS (Nu: Business Toke ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -2.488' DKK (atSpiro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Toke' netværk er Stanislav Ondrus.