Per Henrik Salwén
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2017 (7 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Visma LogBuy ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.523' DKK LOGBUY DANMARK ApS (Nu: Visma LogBuy ApS) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9.108' DKK LOGBUY DANMARK ApS (Nu: Visma LogBuy ApS) (2023) |
Største gæld: | 21.784' DKK LOGBUY DANMARK ApS (Nu: Visma LogBuy ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos LOGBUY DANMARK ApS (Nu: Visma LogBuy ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Visma LogBuy ApS (7 år 7 måneder) |
Seed: 960033076
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2017 i Visma LogBuy ApS (tidligere LOGBUY DANMARK ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Per Henrik Salwén i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 23. oktober 2018.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 10.523' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Visma LogBuy ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.02.2017
Tidslinje (3)
-
LOGBUY DANMARK ApS (Nu: Visma LogBuy ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.10.2018
Registreringsdato: 23.10.2018 -
LOGBUY DANMARK ApS (Nu: Visma LogBuy ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.2017
Registreringsdato: 15.02.2017 -
LOGBUY DANMARK ApS (Nu: Visma LogBuy ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2017
Registreringsdato: 01.02.2017
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Daniel Roger de Visme.