Poul Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 2016 (8 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DOMEA.DK BYG OG SERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -11' DKK DOMEA.DK BYG OG SERVICE A/S (2014) |
Største egenkapital: | 463' DKK DOMEA.DK BYG OG SERVICE A/S (2014) |
Største gæld: | 120' DKK DOMEA.DK BYG OG SERVICE A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DOMEA-FONDEN (6 år 5 måneder) |
Seed: 393204079
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2016 i DOMEA.DK BYG OG SERVICE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Poul Rasmussen i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 13. april 2018.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. august 2024.
Tidslinje (4)
-
DOMEA.DK BYG OG SERVICE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2024
Registreringsdato: 19.08.2024 -
DOMEA.DK BYG OG SERVICE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2018
Registreringsdato: 14.04.2018 -
DOMEA.DK BYG OG SERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2018
Registreringsdato: 13.04.2018
Blå bog (fortsat)
Poul har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2016 - 13.04.2018
Bestyrelsesmedlem
14.04.2018 - 19.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i DOMEA.DK BYG OG SERVICE A/S der præsenterede et underskud på 7' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 4 måneder fra 2018 til 2024 hos DOMEA.DK BYG OG SERVICE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Thomas Holluf Nielsen.