Ahmad Ziad Hussein
Erhvervsaktiv siden: | 28. jan. 2017 (7 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DaHu Holding IVS (Stifter) |
Største overskud: | 78' DKK KDR Ejendomme ApS (2023) |
Største underskud: | -89' DKK arivee IVS (Nu: Ferox Invest IVS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 115' DKK KDR Ejendomme ApS (2023) |
Største gæld: | 3.993' DKK KDR Ejendomme ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos KDR Ejendomme ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ZTA Capital ApS (3 år 2 måneder) |
Seed: 1252017845
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2017 i DaHu Holding IVS som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle havde Ahmad Ziad Hussein i 2 år, inden stoppet d. 22. februar 2019.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 kunne fremvise et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 22. februar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ZTA Capital ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KDR Ejendomme ApS
Via ZTA Capital ApS
Direktørposter (2)
-
ZTA Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2021 -
KDR Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.07.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
KDR Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.07.2021
Registreringsdato: 16.07.2021 -
ZTA Capital ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.07.2021
Registreringsdato: 12.07.2021 -
ZTA Capital ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.07.2021
Registreringsdato: 12.07.2021
Blå bog (fortsat)
Ahmad har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
26.10.2017 - 17.07.2019
Ejerandel: 30% -
Stifter og Direktør
01.02.2017 - 29.11.2018
Ejer
01.02.2017 - 22.02.2019
Ejerandel: 100%
Ahmad Ziad Hussein er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ZTA Capital ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 32' DKK. Igennem sit holdingselskab ZTA Capital ApS har Ahmad dermed også ejerandele i KDR Ejendomme ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Ahmad Ziad Hussein, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KDR Ejendomme ApS fremviste et overskud på 78' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor arivee IVS (Nu: Ferox Invest IVS) fremviste et underskud på 89' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 78' DKK (KDR Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (ZTA Capital ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 115' DKK (KDR Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 32' DKK (ZTA Capital ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ahmad' netværk er Tarek Ziad Hussein.