Martin Breum Sønder
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 2017 (7 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BrandFix A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 43.016' DKK BrandFix A/S (2023) |
Største underskud: | -2.043' DKK Next Level Unique ApS (2021) |
Største egenkapital: | 21.992' DKK BrandFix A/S (2023) |
Største gæld: | 34.135' DKK BrandFix A/S (2023) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos DECOPLANT A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DECOPLANT A/S (5 år 7 måneder) |
Seed: 1846903046
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2017 hos BrandFix A/S (tidligere BrandFix ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Martin Breum Sønder i 11 måneder, inden stoppet den 31. januar 2018.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med parfumerivarer og kosmetik. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 43.016' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Breum Sønder Advokatanpartsselskab
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
INNOVA CAPITAL ADVOKATANPARTSSELSKAB
Via Breum Sønder Advokatanpartsselskab -
KOMPLEMENTARSELSKABET INNOVA ADVOKATFIRMA ApS
Via INNOVA CAPITAL ADVOKATANPARTSSELSKAB -
INNOVA ADVOKATFIRMA ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via KOMPLEMENTARSELSKABET INNOVA ADVOKATFIRMA ApS
Direktørposter (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET INNOVA ADVOKATFIRMA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2024 -
Breum Sønder Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2024
Bestyrelsesposter (5)
-
HØRNING ENTREPRENØR FIRMA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.08.2020 -
INNOVA ADVOKATFIRMA ADVOKATPARTNERSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2024 -
INNOVA CAPITAL ADVOKATANPARTSSELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2024 -
DECOPLANT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2019 -
YUMMIIYUMMII Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 22.08.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (41)
-
YUMMIIYUMMII Holding ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
SØNDERSØ HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
INNOVA ADVOKATFIRMA ADVOKATPARTNERSELSKAB (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejer
14.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via INNOVA CAPITAL ADVOKATANPARTSSELSKAB -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Breum Sønder Advokatanpartsselskab -
Stifter, Direktør og Ejer
16.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Martin Breum Sønder er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Breum Sønder Advokatanpartsselskab (ejer pt. 100%). Gennem sit holdingselskab Breum Sønder Advokatanpartsselskab har Martin dermed også andele i INNOVA CAPITAL ADVOKATANPARTSSELSKAB (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Martin Breum Sønder, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Martin Breum Sønder har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos Sky-Ventures ApS der præsenterede et overskud på 5.572' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Next Level Unique ApS der præsenterede et underskud på 2.043' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 7 måneder fra 2019 til i dag hos DECOPLANT A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 43.016' DKK (BrandFix A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 567' DKK (Next Level Unique ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.992' DKK (BrandFix A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.100' DKK (Next Level Unique ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Claus Stoustrup.