Morten Hyldgaard Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2017 (7 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Technor Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 16.980' DKK MOGENS SØRENSEN ApS (Nu: Technor Holding ApS) (2023-24) |
Største underskud: | -1.496' DKK TECHNOR ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 25.779' DKK MOGENS SØRENSEN ApS (Nu: Technor Holding ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 22.459' DKK TECHNOR ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos TECHNOR ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TECHNOR ApS (3 år 6 måneder) |
Seed: 1380324218
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2017 hos Technor Holding ApS (tidligere MOGENS SØRENSEN ApS) i hvervet som Ejer. Morten Hyldgaard Sørensen købte sig ind i virksomheden den 15. januar 2017 og havde en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Morten af: Mogens Sørensen, Mathias Hyldgaard Sørensen, Pil Hyldgaard Sørensen og Alexander Hyldgaard Sørensen. Titlen som Ejer har Morten nu besiddet i 2 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023-24 viste et overskud på 16.980' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mochin Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Technor Holding ApS
Via Mochin Holding ApS -
BioVent ApS
Via Technor Holding ApS -
AquaVent ApS
Via Technor Holding ApS -
Technor Partner ApS
Via Technor Holding ApS -
TECHNOR ApS
Via Technor Partner ApS
Direktørposter (1)
-
Mochin Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
TECHNOR ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Mogens Sørensen II ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 14.06.2022
Registreringsdato: 14.06.2022 -
MOGENS SØRENSEN ApS (Nu: Technor Holding ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 14.06.2022
Registreringsdato: 14.06.2022 -
Mochin Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2022
Registreringsdato: 14.06.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
14.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
20.12.2023 - 11.01.2024
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.05.2022 - 14.06.2022
Ejerandel: 33.34-49.99%
Morten Hyldgaard Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mochin Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 2.479' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Technor Holding ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Morten Hyldgaard Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor MOGENS SØRENSEN ApS (Nu: Technor Holding ApS) landede et overskud på 8.177' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor MOGENS SØRENSEN ApS (Nu: Technor Holding ApS) landede et underskud på 1.218' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 16.980' DKK (MOGENS SØRENSEN ApS (Nu: Technor Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 21' DKK (BioVent ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 25.779' DKK (MOGENS SØRENSEN ApS (Nu: Technor Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 39' DKK (BioVent ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Mogens Sørensen.