Laura Saksager Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 2017 (7 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TML Hæstrup Holding ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.834' DKK Løkken Park Nord ApS (2022-23) |
Største underskud: | -180' DKK TML Hæstrup Holding ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 7.875' DKK TML Hæstrup Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 26.704' DKK Højrupsparken ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Højrupsparken ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TML Hæstrup Holding ApS (7 år 7 måneder) |
Seed: 201648004
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2017 ved TML Hæstrup Holding ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Laura Saksager Jensen nu besiddet i 7 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 3.763' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TML Hæstrup Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Hæstrup Ejendomsudvikling ApS
Via TML Hæstrup Holding ApS -
Ejendomsselskabet af 1. februar 2016 ApS
Via Hæstrup Ejendomsudvikling ApS -
Højrupsparken ApS
Via Hæstrup Ejendomsudvikling ApS -
Central Park I A/S
Via Hæstrup Ejendomsudvikling ApS -
Central Park II A/S
Via Hæstrup Ejendomsudvikling ApS -
Central Park III A/S
Via Hæstrup Ejendomsudvikling ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
TML Hæstrup Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.02.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
TML Hæstrup Holding ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.02.2017
Registreringsdato: 23.02.2017 -
TML Hæstrup Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2017
Registreringsdato: 20.02.2017
Blå bog (fortsat)
Laura har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
20.02.2017 - Stadig aktiv
Ejer
23.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
21.06.2021 - 09.06.2022
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
27.07.2020 - 11.08.2020
Ejerandel: 15%
Laura Saksager Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TML Hæstrup Holding ApS (ejer lige nu 30%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.875' DKK. Gennem sit holdingselskab TML Hæstrup Holding ApS har Laura dermed også andele i Hæstrup Ejendomsudvikling ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Laura Saksager Jensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Laura' netværk er Frede Jensen.