Camilla Drachmann Lyngsø
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMS I/S MATR NR 10 A USSERØD HØRSHOLM BY (Ejer) |
Største overskud: | 5.269' DKK Klædefabrikken ApS (2022) |
Største underskud: | -45' DKK Søborg/Aars Holding ApS (2017) |
Største egenkapital: | 12.257' DKK Søborg/Aars ApS (2023) |
Største gæld: | 102.673' DKK Klædefabrikken ApS (2017) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Klædefabrikken ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Søborg/Aars Holding ApS (7 år 4 måneder) |
Seed: 1091247323
Det startede for alvor en dag i 2016 i EJENDOMS I/S MATR NR 10 A USSERØD HØRSHOLM BY med titlen som Ejer. Camilla Drachmann Lyngsø købte en part af virksomheden d. 29. september 2016 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Camilla af: Erik Buus Lyngsø, Karen Louise Lyngsø og Søren Drachmann Lyngsø. Hvervet som Ejer bestred Camilla i 9 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Søborg/Aars Holding ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Klædefabrikken Holding ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
cateringbymiamilla
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Søborg/Aars ApS
Via Søborg/Aars Holding ApS -
Klædefabrikken ApS
Via Klædefabrikken Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
cateringbymiamilla (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024 -
Ejendomsselskabet Søborg/Aars (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017 -
EJENDOMS I/S MATR NR 10 A USSERØD HØRSHOLM BY (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2017
Registreringsdato: 30.06.2017
Blå bog (fortsat)
Camilla har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
16.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
17.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Reel ejer
17.05.2017 - 10.04.2024
Ejer
17.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
10.05.2017 - 17.05.2017
Reel ejer
17.05.2017 - 10.04.2024
Ejerandel: 16,67% -
Ejer
29.09.2016 - 30.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Camilla Drachmann Lyngsø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Klædefabrikken Holding ApS (25% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.869' DKK. Igennem holdingselskabet Klædefabrikken Holding ApS har Camilla derfor også ejerandele i Klædefabrikken ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Camilla Drachmann Lyngsø, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Klædefabrikken Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.089' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Søborg/Aars Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 45' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.612' DKK (Klædefabrikken ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.257' DKK (Søborg/Aars ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.869' DKK (Klædefabrikken Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Erik Buus Lyngsø.