Jeppe Ravn Hattens Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 17. feb. 2017 (7 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Advokatpartnerselskabet Bjerre & Flensborg (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.445' DKK Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre (Nu: Advokatpartnerselskabet Bjerre & Flensborg) (2021) |
Største underskud: | -1.583' DKK MORSØ MINKINDUSTRI ApS (2017) |
Største egenkapital: | 6.956' DKK MORSØ MINKINDUSTRI ApS (2015) |
Største gæld: | 8.135' DKK MORSØ MINKINDUSTRI ApS (2017) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre (Nu: Advokatpartnerselskabet Bjerre & Flensborg) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Advokatpartnerselskabet Bjerre & Flensborg (7 år 6 måneder) |
Seed: 601043757
Karrieren som leder startede i 2017 i Advokatpartnerselskabet Bjerre & Flensborg (tidligere Advokatpartnerselskabet Bjerre & Bjerre) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jeppe Ravn Hattens Jensen i 7 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 5. september 2024.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor juridisk bistand. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.761' DKK.
Bestyrelsesposter (4)
-
Gregersen Fiskeri ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.09.2024 Ny -
JM Holding Vinderup ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 16.09.2024 Ny -
RET&RÅD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.11.2022 -
Frydensbjerg Holding ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.09.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (64)
-
JM Holding Vinderup ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
Gregersen Fiskeri ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024 -
Frydensbjerg Holding ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024
Blå bog (fortsat)
Jeppe har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.01.2018 - 31.12.2023
Ejer
15.01.2018 - 31.12.2023
Ejer
01.01.2024 - 01.09.2024
Direktør
01.01.2024 - 05.09.2024
Ejerandel: 33% -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2017 - 05.09.2024
Ejer
15.01.2018 - 31.12.2023
Ejer
01.01.2024 - 01.09.2024
Direktør
01.01.2024 - 05.09.2024
Ejerandel: 33%
Jeppe Ravn Hattens Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre (Nu: Advokatpartnerselskabet Bjerre & Flensborg) der præsenterede et overskud på 2.445' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i RET&RÅD A/S der præsenterede et underskud på 83' DKK.
Jeppe har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 6 måneder fra 2017 til 2024 hos Advokatpartnerselskabet Bjerre & Flensborg.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.761' DKK (Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre (Nu: Advokatpartnerselskabet Bjerre & Flensborg)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.261' DKK (Advokatpartnerselskabet Bjerre, Ravn & Bjerre (Nu: Advokatpartnerselskabet Bjerre & Flensborg)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 83' DKK (BRB KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (Nu: BF KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB)).
En af de forbindelser som går igen i Jeppe' netværk er Preben Bjerre.