Søren Brinck
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2017 (7 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CARLSBERG DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 904.848' DKK Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S (2022) |
Største underskud: | -118.784' DKK Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S (2015) |
Største egenkapital: | 4.265.000' DKK DANISH CROWN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 21.729.000' DKK DANISH CROWN A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 7.276 årsværk hos DANISH CROWN A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Bryggeriforeningen (3 år 4 måneder) |
Seed: 1619787324
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2017 i CARLSBERG DANMARK A/S i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Søren Brinck i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2020.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 560.776' DKK.
Bestyrelsesposter (5)
-
DANISH CROWN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2022 -
Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.11.2022 -
CARLSBERG DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2024 Ny -
CARLSBERG BYEN KOMPLEMENTAR ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.11.2022 -
TRAITOMIC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.12.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
CARLSBERG DANMARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
CARLSBERG EJENDOMME HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2023
Registreringsdato: 20.01.2023 -
DANISH CROWN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2022
Registreringsdato: 21.12.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2022 - 20.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Brinck har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S der præsenterede et overskud på 904.848' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i TRAITOMIC A/S der præsenterede et underskud på 26.205' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 9 måneder fra 2022 til i dag hos Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 560.776' DKK (CARLSBERG DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40.532' DKK (Visit Carlsberg A/S (Nu: Home of Carlsberg A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.265.000' DKK (DANISH CROWN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 196' DKK (CARLSBERG BYEN KOMPLEMENTAR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Massachusetts Financial Services Company.