Troels Behrendt Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. feb. 2017 (7 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Monitormedier A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.351' DKK WATCH MEDIER A/S (2019) |
Største underskud: | -10.084' DKK Politikens Udviklingsselskab A/S (2020) |
Største egenkapital: | 20.228' DKK WATCH MEDIER A/S (2019) |
Største gæld: | 78.933' DKK WATCH MEDIER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 116 årsværk hos WATCH MEDIER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Politikens Udviklingsselskab A/S (6 år 6 måneder) |
Seed: 1957025471
Det begyndte for alvor dengang i 2017 hos Monitormedier A/S (tidligere Politiken Nicher A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Troels Behrendt Jørgensen i 2 år 4 måneder, inden stoppet den 3. juli 2019.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen udgivelse af ugeblade og magasiner. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 2.808' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
Monitormedier A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.08.2024 Ny -
WATCH MEDIER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.03.2019 -
Politikens Udviklingsselskab A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.08.2024 Ny
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Politikens Udviklingsselskab A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
Monitormedier A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
Politikens Udviklingsselskab A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024
Blå bog (fortsat)
Troels har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.02.2018 - 29.08.2024
Bestyrelsesmedlem
30.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2017 - 03.07.2019
Bestyrelsesmedlem
04.07.2019 - 29.08.2024
Bestyrelsesmedlem
30.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Troels Behrendt Jørgensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos WATCH MEDIER A/S der præsenterede et overskud på 8.351' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos Politikens Udviklingsselskab A/S der præsenterede et underskud på 10.084' DKK.
Troels har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 6 måneder fra 2018 til 2024 hos Politikens Udviklingsselskab A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.157' DKK (WATCH MEDIER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.619' DKK (WATCH MEDIER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 361' DKK (Politikens Udviklingsselskab A/S).
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Torben Saxholt.