Mathias Haslund Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 2017 (7 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | M. J. AUTOSERVICE HADSUND ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.048' DKK M. J. AUTOSERVICE HADSUND A/S (Nu: M. J. AUTOSERVICE HADSUND ApS) (2022) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.638' DKK M. J. AUTOSERVICE HADSUND A/S (Nu: M. J. AUTOSERVICE HADSUND ApS) (2022) |
Største gæld: | 18.850' DKK M. J. AUTOSERVICE HADSUND A/S (Nu: M. J. AUTOSERVICE HADSUND ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos M. J. AUTOSERVICE HADSUND A/S (Nu: M. J. AUTOSERVICE HADSUND ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af M. J. AUTOSERVICE HADSUND ApS (5 år 8 måneder) |
Seed: 591882642
Karrieren som erhvervsperson startede i 2017 hos M. J. AUTOSERVICE HADSUND ApS (tidligere M. J. AUTOSERVICE HADSUND A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Mathias Haslund Iversen i 5 år 8 måneder, før stoppet d. 30. november 2022.
Virksomhedens branche var dengang indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 som viste et overskud på 5.048' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mathias Iversen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MTH Biler ApS
Via Mathias Iversen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Mathias Iversen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
M. J. AUTOSERVICE HADSUND A/S (Nu: M. J. AUTOSERVICE HADSUND ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
Mathias Iversen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.09.2019
Registreringsdato: 10.09.2019 -
Mathias Iversen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2019
Registreringsdato: 10.09.2019
Blå bog (fortsat)
Mathias har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2017 - 30.11.2022
Reel ejer
22.02.2022 - 04.06.2024
Ejerandel: 29%
Mathias Haslund Iversen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mathias Iversen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 927' DKK. Gennem holdingselskabet Mathias Iversen Holding ApS har Mathias derfor også andele i MTH Biler ApS (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Mathias Haslund Iversen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Mathias Iversen Holding ApS kunne fremvise et overskud på 1.050' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mathias' netværk er Lars Raymond Hird.