Sofie Søgaard Dalsgaard-Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 2017 (7 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Efos Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.463' DKK Skjold Optik ApS (2022) |
Største underskud: | -790' DKK Efos Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.600' DKK SOP Danmark Holding ApS (2022) |
Største gæld: | 7.964' DKK Rosensgade 13 Odder ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Skjold Optik ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Efos Holding ApS (7 år 6 måneder) |
Seed: 165604831
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2017 hos Efos Holding ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Sofie Søgaard Dalsgaard-Andersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Sofie nu bestreddet i 7 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 790' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Efos Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Skjold Optik ApS
Via Efos Holding ApS -
Tinghuset - Bistro og Vinbar ApS
Via Skjold Optik ApS -
Mosters Ishus ApS
Via Efos Holding ApS -
Rosensgade 13 Odder ApS
Via Efos Holding ApS -
Odder Holding ApS
Via Efos Holding ApSNyt selskab -
Mosters ApS
Via Odder Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (5)
-
Odder Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2024 -
Skjold Optik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2019 -
Mosters Ishus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2020 -
Mosters ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2024 -
Efos Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Mosters ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.05.2024
Registreringsdato: 18.05.2024 -
Odder Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
SOP Danmark Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.11.2023
Registreringsdato: 02.11.2023
Blå bog (fortsat)
Sofie har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
18.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Odder Holding ApS -
Direktør og Ejer
03.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Efos Holding ApS -
Reel ejer
08.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør og Reel ejer
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
06.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Sofie Søgaard Dalsgaard-Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Efos Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 76' DKK. Gennem holdingselskabet Efos Holding ApS har Sofie derfor også andele i Skjold Optik ApS (100%), Mosters Ishus ApS (100%), Rosensgade 13 Odder ApS (50-66.65%) samt Odder Holding ApS (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Sofie Søgaard Dalsgaard-Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Skjold Optik ApS kunne fremvise et overskud på 1.463' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Efos Holding ApS kunne fremvise et underskud på 790' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2' DKK (Rosensgade 13 Odder ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 790' DKK (Efos Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 689' DKK (Skjold Optik ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -422' DKK (Mosters Ishus ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sofie' netværk er Eigil Rahbek Frederiksen.