Daniel Yousafzai
Erhvervsaktiv siden: | 25. dec. 2016 (7 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Xclusive Leasing (Ejer) |
Største overskud: | 140' DKK COMPLET LEASING A/S (2021) |
Største underskud: | -218' DKK COMPLET LEASING A/S (2020) |
Største egenkapital: | 436' DKK COMPLET LEASING A/S (2016) |
Største gæld: | 8.732' DKK COMPLET LEASING A/S (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos GrandTour Leasing ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Xclusive Leasing (6 år 10 måneder) |
Seed: 1703335366
Det begyndte for alvor dengang i 2016 hos Xclusive Leasing (tidligere DY Activities) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Daniel Yousafzai der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Daniel i 6 år 10 måneder, inden stoppet den 27. oktober 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2023 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. oktober 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DY Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
COMPLET LEASING A/S
Via DY Invest ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
COMPLET LEASING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
DY Activities (Nu: Xclusive Leasing) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 27.10.2023
Registreringsdato: 27.10.2023 -
DY Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.10.2023
Registreringsdato: 12.10.2023 -
COMPLET LEASING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020
Blå bog (fortsat)
Daniel har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.07.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
25.12.2016 - 27.10.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
15.01.2018 - 01.12.2018
Ejer
15.01.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.12.2018 - Stadig aktiv
Direktør
29.12.2018 - 12.10.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
06.02.2018 - 02.01.2020
Ejerandel: 50%
Daniel Yousafzai er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DY Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Igennem sit holdingselskab DY Invest ApS har Daniel dermed også ejerandele i COMPLET LEASING A/S (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Daniel Yousafzai, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor GrandTour Leasing ApS fremviste et overskud på 96' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor GrandTour Leasing ApS fremviste et underskud på 175' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 98' DKK (COMPLET LEASING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 391' DKK (COMPLET LEASING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (DY Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Sebastian Rasmussen.