Steen Møller Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. mar. 2017 (7 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Steen C. Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 9.690' DKK VEST-EL HVIDE SANDE A/S (Nu: VEST-EL A/S) (2018) |
Største underskud: | -80' DKK Steen C. Holding ApS (2019) |
Største egenkapital: | 10.725' DKK VEST-EL HVIDE SANDE A/S (Nu: VEST-EL A/S) (2018) |
Største gæld: | 20.862' DKK VEST-EL HVIDE SANDE A/S (Nu: VEST-EL A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos VEST-EL HVIDE SANDE A/S (Nu: VEST-EL A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Steen C. Holding ApS (7 år 6 måneder) |
Seed: 1100279376
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2017 i Steen C. Holding ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Steen Møller Christensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Steen nu besiddet i 7 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 7 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.004' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Steen C. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
V.E. Ejendomme ApS
Via Steen C. Holding ApS -
Steen C. Holding 2 ApS
Via Steen C. Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (4)
-
Steen C. Holding 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2024 -
Steen C. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2017 -
VEST-EL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2024 -
V.E. Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
VEST-EL A/S
Tilknyttet som direktørDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
VEST-EL HVIDE SANDE A/S (Nu: VEST-EL A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
Steen C. Holding 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024
Blå bog (fortsat)
Steen har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
26.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Steen C. Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
09.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2017 - 13.06.2024
Direktør
13.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen Møller Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Steen C. Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.768' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Steen C. Holding 2 ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Steen Møller Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Steen C. Holding ApS landede et overskud på 1.004' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Steen C. Holding ApS landede et underskud på 80' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.144' DKK (VEST-EL HVIDE SANDE A/S (Nu: VEST-EL A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.687' DKK (VEST-EL HVIDE SANDE A/S (Nu: VEST-EL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.768' DKK (Steen C. Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Kasper Obel Stie Byskov.